法國(guó)各時(shí)代國(guó)王?
導(dǎo)讀:法國(guó)各時(shí)代國(guó)王? 法國(guó)歷屆總統(tǒng)
朝代 時(shí)期 國(guó)王或總統(tǒng) 執(zhí)政年代
加洛林王朝 查理曼,法蘭克王國(guó) 查理一世 768-814
法蘭克王國(guó) 路易一世 840-843
內(nèi)戰(zhàn) 西法蘭克王國(guó) 查理二世 843-877
路易二世 877-879
路易三世 879-882
卡洛曼 879-884
神圣羅馬帝國(guó) 查理三世 884-887
羅貝爾(卡佩)王朝 倭德 888-898
加洛林王朝 查理三世 893或898-923
羅貝爾(卡佩)王朝 羅貝爾一世 922-923
魯?shù)婪?923~936
加洛林王朝 路易四世 936~954
洛泰爾 954~986
路易五世 986~987
卡佩王朝 卡佩 987~996
羅貝爾二世 996~1031
亨利一世 1031~1060
腓力一世 1060~1068
路易六世 1068~1137
路易七世 1137~1180
腓力二世 1180~1223
路易八世 1223~1226
路易九世(圣路易) 1226~1270
腓力三世 1270~1285
腓力四世 1285~1314
路易十世 1314~1316
約翰一世 1316
腓力五世 1316~1322
查理四世 1322~1328
瓦盧瓦王朝 腓力六世 1328~1350
約翰二世 1350~1364
查理五世 1364~1380
查理六世 1380~1422
查理七世 1422~1461
路易十一世 1461~1483
查理八世 1483~1498
瓦盧瓦王朝 奧爾良旁支 路易十二世 1498~1515
昂古萊姆旁支 弗朗西斯一世 1515~1547
亨利二世 1547~1559
弗朗西斯二世 1559~1560
查理九世 1560~1574
亨利三世 1574~1589
波旁王朝 亨利四世 1589`1610
路易十三世 1610~1643
路易十四世 1643-1715
路易十五世 1715~1774
路易十六世 1774~1792
路易(十七世) 1793~1795
第一共和 國(guó)民公會(huì) 1792-1795
五人執(zhí)政團(tuán)時(shí)期 1795-1799
執(zhí)政官政府 1799-1804
第一帝國(guó)(皇帝) 拿破侖一世 1804-1814,1815
拿破侖(二世) 1815
波旁王朝 路易十八世 1814~1824
查理十世 1824~1830
奧爾良王朝 路易-腓力 1830~1848
第二共和 總統(tǒng) 路易-拿破侖·波拿巴 1848~1852
第二帝國(guó) 皇帝 拿破侖三世(即路易-拿破侖·波拿巴 ) 1852-1870
第三共和 總統(tǒng) 梯也爾 1871-1873
麥克馬洪 1873-1879
格雷維 1879-1887
卡諾 1887-1894
卡季米爾-佩里埃 1894~1895
福爾 1895~1899
盧貝 1899~1906
法利埃 1906~1913
普恩加來(lái) 1913~1920
德夏內(nèi)爾 1920
米勒蘭 1920~1924
杜梅格 1924~1931
杜梅 1931~1932
勒布倫 1932~1940
維希政權(quán) 貝當(dāng)
法國(guó)歷屆總統(tǒng)
法國(guó)歷屆總統(tǒng):
1夏爾·路易·拿破侖·波拿巴 Charles-Louis-Napoléon Bonaparte 法蘭西第二共和國(guó) 1808年4月20日-1873年1月9日 1848年12月20日—1852年12月2日
2 路易·阿道夫·梯也爾 Louis Adolphe Thiers 法蘭西第三共和國(guó) 1797年4月16日-1877年9月3日 1871年8月30日—1873年5月24日
3 瑪利·埃德米·帕特里斯·莫里斯·德·麥克馬洪 Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon 法蘭西第三共和國(guó) 1808年7月13日-1893年10月16日 1873年5月24日—1879年1月30日
4 弗朗索瓦·保羅·儒勒·格雷維 Fran鏾is Paul Jules Grévy 法蘭西第三共和國(guó) 1813年8月15日-1891年9月9日 1879年1月30日—1887年12月2日
5 瑪利·弗朗索瓦·薩迪·卡諾 Marie Fran鏾is Sadi Carnot 法蘭西第三共和國(guó) 1837年8月11日-1894年6月24日 1887年12月3日—1894年6月27日
6 讓·保羅·皮埃爾·卡西米爾-佩里埃 Jean Paul Pierre Casimir-Périer 法蘭西第三共和國(guó) 1847年11月8日-1907年3月11日 1894年6月27日—1895年1月16日
7 弗朗索瓦·菲利·福爾 Fran鏾is Félix Faure 法蘭西第三共和國(guó) 1841年1月30日-1899年2月16日 1895年1月16日—1899年2月16日
8 埃米勒·弗朗索瓦·盧貝 蒻ile Fran鏾is Loubet 法蘭西第三共和國(guó) 1838年12月30日-1 929年12月20日 1899年2月16日—1906年2月18日
9 克萊芒·阿爾芒·法利埃 Clement Armand Fallières 法蘭西第三共和國(guó) 1841年11月6日-1931年6月22日 1906年2月18日—1913年1月17日
10 雷蒙·普恩加萊 Raymond Poincaré 法蘭西第三共和國(guó) 1860年8月20日-1934年10月15日 1913年1月17日—1920年2月18日
11 保羅·歐仁·路易·德沙內(nèi)爾 Paul Eugene Louis Deschanel 法蘭西第三共和國(guó) 1855年2月13日-1922年4月28日 1920年2月18日—1920年9月21日
12 亞歷山大·米勒蘭 Alexandre Millerand 法蘭西第三共和國(guó) 1859年2月10日-1943年4月6日 1920年9月23日—1924年6月11日
13 皮埃爾-保羅-亨利-加斯東·杜梅格 Pierre-Paul-Henri-Gaston Doumergue 法蘭西第三共和國(guó) 1863年8月11日-1937年6月18日 1924年6月13日—1931年6月13日
14 保羅·杜美 Paul Doumer 法蘭西第三共和國(guó) 1857年3月22日-1932年5月7日 1931年6月13日—1932年5月7日
15 阿爾貝·勒布倫 Albert Lebrun 法蘭西第三共和國(guó) 1871年8月29日-1950年3月6日 1932年5月7日—1940年7月10日 * 亨利·菲利浦·貝當(dāng) Henri Philippe Petain 維希政府(稱(chēng)“國(guó)家元首”,而非總統(tǒng)) 1856年4月24日-1951年7月23日 1940年6月22日—1944年9月7日 * 夏爾·安德烈·約瑟夫·瑪利·戴高樂(lè) Charles André Joseph Marie de Gaulle 自由法國(guó)(稱(chēng)“自由法國(guó)元首”,而非總統(tǒng)) 1890年11月22日-1970年11月9日 1940年6月18日—1944年……
16 樊尚·奧里奧爾 Vincent Auriol 法蘭西第四共和國(guó) 1884年8月27日-1966年1月1日 1947年1月16日—1954年12月1日
17 勒內(nèi)-儒勒-古斯塔夫·科蒂 René-Jules-Gustave Coty 法蘭西第四共和國(guó) 1882年3月20日-1962年11月22日 1954年12月1日—1959年1月8日
Hash:bddb726614af5c775d512b37934dfea4490f9055
聲明:此文由 lizhen002 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com